4689 Zホールディングス 2021-03-01 11:30:00
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 1 日
各 位
会 社 名 Z ホ ー ル ディ ン グス 株式 会 社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 川邊 健太郎
(コード番号 4689 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 専務執行役員
最高財務責任者 坂上 亮介
電 話 03-6779-4900
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたのでお
知らせいたします。また、併せて、2021年3月1日付の当社役員人事について、以下のとおりお知らせい
たします。
1. 代表取締役の異動について
(1) 異動の理由
2019年12月23日付「経営統合に関する最終合意の締結について」及び2020年8月3日付「経営統合の実
施に係る日程に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、LINE株式会社(旧商号:LINE 分割
準備株式会社、以下「LINE」といいます。)は、当社、Aホールディングス株式会社(旧商号:
LINE株式会社、以下「Aホールディングス」といいます。)、ソフトバンク株式会社及びNAVER
Corporation間で締結した2019年12月23日付経営統合契約書に基づき、当社を株式交換完全親会社、
LINEを株式交換完全子会社、本日をその効力発生日とする株式交換を行い、本日付で、当社及びそ
の子会社とLINE及びその子会社との経営統合(以下「本経営統合」といいます。)が完了いたしま
した。本経営統合の完了に伴い、本日付で、出澤剛氏を当社の代表取締役に追加する旨を決議いたし
ましたので、代表取締役の異動が生じるものであります(注)。
(注)後記「2. 2021年3月1日付 新役員体制」に記載のとおり、本日付で、代表取締役Co-CEO
(共同最高経営責任者)を2名置き、川邊健太郎氏が代表取締役社長Co-CEO(共同最高経
営責任者)に、出澤剛氏が代表取締役Co-CEO(共同最高経営責任者)にそれぞれ就任いた
します。なお、川邊健太郎氏については、従前の役職である代表取締役社長CEO(最高経営
責任者)からの役職変更となります。
(2) 新任代表取締役の氏名及び役職名
(新任)
氏 名:出澤 剛(イデザワタケシ)
新・役職名:代表取締役Co-CEO(共同最高経営責任者)
(3) 新任代表取締役の略歴等
氏名・生年月日 略歴 所有
株式数
出澤 剛 2007年4月 ㈱ライブドア(現NHNテコラス㈱)代表取締役社長 0株
1973年6月9日生 2012年1月 LINE㈱(現Aホールディングス㈱)取締役
ウェブサービス本部長
2014年1月 同社取締役COO
2014年4月 同社代表取締役COO
2015年4月 同社代表取締役社長CEO
2017年10月 LINE Book Distribution㈱代表取締役(現任)
2018年7月 LINE Digital Frontier㈱代表取締役
2021年2月 LINE㈱(旧LINE分割準備㈱)代表取締役社長CEO(現任)
※所有株式数は2020年9月30日現在
(4) 就任日
2021年3月1日
2. 2021年3月1日付 新役員体制
<取締役(監査等委員を含む)>
新役職名 氏名 旧役職名
代表取締役社長 川邊 健太郎 代表取締役社長
Co-CEO(共同最高経営責任者) CEO(最高経営責任者)
※役職変更
代表取締役 出澤 剛 -
Co-CEO(共同最高経営責任者)
※新任
取締役 慎 ジュンホ -
GCPO(Group Chief Product Officer)
※新任
取締役 専務執行役員 小澤 隆生 取締役 専務執行役員
※変更なし
取締役 専務執行役員 舛田 淳 -
※新任
取締役 専務執行役員 桶谷 拓 取締役 専務執行役員
GCSO(Group Chief Synergy Officer) GCSO(Group Chief Synergy
※変更なし Officer)
社外取締役(独立役員) 臼見 好生 社外取締役(独立役員)
常勤監査等委員 常勤監査等委員
※変更なし
社外取締役(独立役員) 蓮見 麻衣子 -
監査等委員
※新任
社外取締役(独立役員) 國廣 正 -
監査等委員
※新任
社外取締役(独立役員) 鳩山 玲人 -
監査等委員
※新任
<専務執行役員>
役職名 氏名 旧役職名
専務執行役員 黄 仁埈 -
CGIO(Chief Global Investment Officer)
※新任
専務執行役員 坂上 亮介 常務執行役員
GCFO(最高財務責任者) 最高財務責任者(GCFO)
※役職変更
以上